Faber, Matthias (1586)
* 1586.(1587.)02.24.; aus Altomünster, OB.; Vater: Johann Jakob, Bierwirt oder Bierbrauer; Mutter: Elisabeth; 1602 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1604 Studium in Dillingen beginnend mit der Logik; 1606.04.12. Baccalaureus der Philosophie; 1607.08.20. Magister der Philosophie; päpstliches Alumnat; 1607-1612 Studium am Collegium Germanicum in Rom; Priesterweihe in Rom; 1612 Pfarrer und Dekan in Pitzling, OB.; 1617 Studium der Theologie in Ingolstadt; Kandidat der Theologie; vor 1630 Lizentiat der Theologie (laut Titelblättern seiner Werke); 1619-1629 Stadtpfarrer in Wemding; 1629- Pfarrer in Neumarkt/Opf.; 1633-1634 Pfarrer von St.Moritz, Ingolstadt; 1633-1634 Professor der Theologie in Ingolstadt; 1634 Resignation beider Ingolstädter Stellen; 1634-1637 Pfarrer in Neumarkt,Opf.; 1637.04.07. in Wien Eintritt in den Jesuitenorden; 1645.02.24. Priesterweihe (!) in Graz; †1653. 04.25. in Tyrnau, Ungarn. Namensvarianten: Faber, Schmid.
Lebensdaten
Aus Ort:Altomünster in Region:Oberbayern.
Berufe
Wirkungsorte
Ort:Rom, Ort:Dillingen, Ort:München, Ort:Wien, Ort:Tyrnau
Literatur/Quellen
- MU Dillingen 1604,190.
- Leitschuh 1601/02, Nr.11.
- Lukacs, Ladislaus: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I, Bd.2, Rom 1982, (Monumenta historica Societatis Iesu ; 125, S.585.
- Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom ; 56), S.240.
- Lutz, Ralf: Faber, Matthias, in: Rieser Biographien, Nördlingen 1993, S.105, 106.
- MU Ingolstadt 1617,347,23.
- Krick, Ludwig Heinrich: Chronologische Reihenfolgen der Seelsorgevorstände und Benefiziaten des Bistums Passau, Passau 1911, S.449.
- 30
Andere Personen mit diesem Namen
- Faber, Matthias (1544) - Augustinerchorherr, Kanoniker